序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔春泉 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔春泉
|
|
2 |
郝云海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 经营期限 |
2012年2月17日 至 2019年11月5日
|
2012年2月17日 至 2039年11月5日
|
2 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁守国 [退出]
|
郝云海 [新增]
|