序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李政 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李政
|
|
2 |
商博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-04 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李政;成员:商博;成员:宋红杰;
|
2 | 2017-07-04 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李政;成员:商博;成员:宋红杰;
|
3 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于滨 [退出]
|
商博 [新增]
|
4 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
顾春芳 [退出]
|
李政 [新增]
|
5 | 2015-06-15 | 投资人(股权)变更 |
顾春芳; [退出]
|
李政; [新增]
|
6 | 2015-06-15 | 法定代表人变更 |
顾春芳
|
李政
|
7 | 2015-06-15 | 监事备案 |
于滨 [退出]
|
商博 [新增]
|
8 | 2015-06-15 | 董事备案 |
顾春芳 [退出]
|
李政 [新增]
|
9 | 2014-05-16 | 经营范围变更 |
许可经营范围:普通货运(经营至2016年10月29日);一般经营项目:国内船舶代理和货物运输代理业务***
|
普通货运,货运站场经营(经营至2016年10月29日);国内船舶代理和货物运输代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|