序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张金伦 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 张秀丽 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金伦
|
|
2 |
张秀丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 投资人(股权)变更 |
张金伦 出资 300万人民币;张秀丽 出资 200万人民币;张丰臣 出资 500万人民币; [退出]
|
张金伦 出资 950( + 216.66667% )万人民币;张秀丽 出资 50( - 75% )万人民币;
|
2 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张金伦 [退出]
|
张秀丽 [新增]
|
3 | 2021-08-23 | 章程备案 |
无
|
2021-08-05一致通过新的公司章程,原公司章程即日起失效。
|
4 | 2021-08-23 | 法定代表人变更 |
张丰臣
|
张金伦
|
5 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张丰臣 [退出]
|
张金伦 [新增]
|
6 | 2019-03-29 | 经营范围变更 |
普通货运、货物专用运输(集装箱)、货运站(场)经营;在港区内提供货物装卸服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
普通货运、货物专用运输(集装箱)、货运站(场)经营;在港区内提供货物装卸服务;国际货物运输代理业务;国际船舶代理业务;国内船舶代理和货物运输代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
7 | 2018-04-09 | 经营期限 |
2002年5月22日 至 2018年5月21日
|
2002年5月22日 至 长期
|
8 | 2016-08-24 | 财务负责人 |
|
高侠
|
9 | 2016-08-24 | 经营范围变更 |
普通货运、货物专用运输(集装箱)货运站(场)经营(仓储、理货、装卸)(经营至2018年11月21日);在港区内提供货物装卸服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
普通货运、货物专用运输(集装箱)、货运站(场)经营;在港区内提供货物装卸服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
10 | 2016-08-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
高侠 备案手机:*****
|