序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴凤兰 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彬
|
|
2 |
刘俊红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 其他事项备案 |
吴凤兰 出资 50万人民币;
|
吴凤兰 出资 100万人民币;
|
2 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
吴凤兰
|
王彬
|
3 | 2020-04-24 | 经营期限 |
2018年8月20日 至 2020年7月31日
|
2018年8月20日 至 2040年3月31日
|
4 | 2020-04-24 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
5 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建利 [退出]
|
刘俊红 [新增]
|