序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛修多物业服务有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜春文
|
|
2 |
杨波
|
|
3 |
沈健惠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-17 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理;会议及展览服务;市场营销策划;食用农产品、珠宝首饰、日用品、电子产品、工艺品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮企业管理;会议及展览服务;市场营销策划;食用农产品、珠宝首饰、日用品、电子产品、工艺品、预包装食品的销售;清洁服务;家政服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-06-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-09章程修正案**
|
3 | 2018-08-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2018-08-08 | 投资人(股权)变更 |
沈健惠 出资 40万人民币; [退出]杨波 出资 30万人民币; [退出]杜春文 出资 30万人民币; [退出]
|
秦皇岛修多物业服务有限公司 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2018-08-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-06章程修正案****
|
6 | 2018-08-08 | 法定代表人变更 |
沈健惠
|
杜春文
|
7 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈健惠 [退出]
|
杜春文 [新增]
|