序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘星辰 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 刘亚萍 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘星辰
|
|
2 |
刘亚萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-02 | 经营范围变更 |
纳米材料、特种无机新材料、特种玻璃制品的研****、生产、销售;新能源技术开****、推广;其他化工产品、石油焦、石油焦粉的销售;石油焦磨粉加工;货物进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
纳米材料、特种无机新材料、特种玻璃制品的研****、生产、销售;新能源技术开****、推广;其他化工产品、石油焦、石油焦粉的销售;石油焦磨粉加工;货物进出口业务兰炭的加工和销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2015-11-02 | 财务负责人 |
|
郝千慧
|
3 | 2015-11-02 | 联络员备案 |
|
郝千慧
|
4 | 2015-03-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-03-01经营范围
|
5 | 2015-03-05 | 经营范围变更 |
纳米材料、特种无机新材料、特种玻璃制品的研****、生产、销售;货物进出口业务(国家有专项规定的除外)*
|
纳米材料、特种无机新材料、特种玻璃制品的研****、生产、销售;新能源技术开****、推广;其他化工产品、石油焦、石油焦粉的销售;石油焦磨粉加工;货物进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2011-12-02 | 法定代表人变更 |
任传友
|
刘星辰
|
7 | 2011-12-02 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,许宏鑫,120.0,*****,任传友,180.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,刘星辰,240.0( + 100% ),***,刘亚萍,60.0
|
8 | 2010-02-03 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:*****,吴毅,36.0,*****,任传友,132.75,***,许宏鑫,52.5,*****,高小江,36.0,***6181,苏拱嵋,6.75,***8351,王德宪,36.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,许宏鑫,120.0( + 233.33333% ),*****,任传友,180.0
|
9 | 2007-07-09 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***8351,王德宪,15.75,***6181,苏拱嵋,20.25,*****,高小江,42.0,***,许宏鑫,84.0,*****,任传友,73.5,*****,吴毅,64.5
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***8351,王德宪,36.0,***6181,苏拱嵋,6.75,*****,高小江,36.0,***,许宏鑫,52.5,*****,任传友,132.75,*****,吴毅,36.0
|
10 | 2007-06-09 | 地址变更 |
秦皇岛市经济技术开****区太行山23号
|
秦皇岛市经济技术开****区贺兰山路3号
|