序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 负责人变更 |
王雪荣 [退出]
|
赵磊丰 [新增]
|
2 | 2021-07-19 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2021-06-30 | 负责人变更 |
赵彩红 [退出]
|
王雪荣 [新增]
|
4 | 2017-01-13 | 负责人变更 |
张群 [退出]
|
赵彩红 [新增]
|
5 | 2016-05-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨红杰 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-10 | 财务负责人 |
|
王岩
|
7 | 2015-04-07 | 负责人变更 |
李雅清 [退出]
|
张群 [新增]
|