序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张加军 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张加军
|
|
2 |
关伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛和旭餐饮管理有限公司第一分公司
|
张靖宇 | 2015-12-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-03章程修正案**
|
2 | 2020-09-09 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区新华街9号2609号
|
河北省秦皇岛市海港区秦皇小区109栋C3-1号
|
3 | 2015-12-10 | 章程备案 |
无
|
2015-12-08新章程
|
4 | 2015-12-10 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):餐饮企业管理服务;烹饪技术开****、技术转让;礼仪服务;会议及展览服务;企业管理咨询;厨房用具的销售**
|
餐饮企业管理服务;烹饪技术开****、技术转让;礼仪服务;会议及展览服务;企业管理咨询;厨房用具的销售;肉制品加工、销售(仅限分支机构经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-12-10 | 联络员备案 |
|
佟英文
|
6 | 2015-12-10 | 财务负责人 |
|
张靖宇
|
7 | 2014-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王绪恒 [退出]
|
张加军 [新增]
|
8 | 2014-05-12 | 经理备案 |
王绪恒 [退出]
|
张加军 [新增]
|
9 | 2014-05-12 | 董事备案 |
王绪恒 [退出]
|
张加军 [新增]
|
10 | 2014-05-12 | 法定代表人变更 |
王绪恒
|
张加军
|