序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王著红 | 84% | 840.0万人民币 |
2 | 崔凤武 | 16% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王著红
|
|
2 |
崔凤武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-13 | 经营范围变更 |
承装(修、试)电力设施;土木建筑工程;送变电工程;钢结构工程;输配电及控制设备、五金产品、配电柜、其他机械设备的销售;安全技术防范系统的设计、安装、维修**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承装(修、试)电力设施;土木建筑工程、送变电工程、钢结构工程的设计、施工;输配电及控制设备、五金产品、配电柜、其他机械设备的销售;安全技术防范系统的设计、安装、维修;道路货物运输(道路危险货物运输除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-09-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-07章程修正案**
|
3 | 2017-09-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
1996年9月24日 至 长期
|
1996年9月24日 至 2046年9月23日
|
4 | 2016-11-08 | 股东(****起人)认缴出资额 |
崔凤武 出资 160万人民币;李子强 出资 160万人民币;王著红 出资 680万人民币;
|
崔凤武 出资 160万人民币;王著红 出资 840万人民币;
|
5 | 2016-11-08 | 经营范围变更 |
承装(修、试)电力设施【承装(修、试)电力设施许可证有效期至2019年9月28日】;土木建筑工程;送变电工程;钢结构的制作与安装;输配电及控制设备、五金产品、配电柜、其他机械设备的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承装(修、试)电力设施;土木建筑工程;送变电工程;钢结构工程;输配电及控制设备、五金产品、配电柜、其他机械设备的销售;安全技术防范系统的设计、安装、维修**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-11-08 | 投资人(股权)变更 |
李子强; [退出]王著红;崔凤武;
|
王著红;崔凤武;
|
7 | 2016-11-08 | 章程备案 |
无
|
2016-10-26新章程**
|
8 | 2016-03-24 | 住所变更 |
秦皇岛市海港区海阳路北端桥北路西
|
秦皇岛市海港区海阳路495号
|
9 | 2016-03-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-15住所
|
10 | 2015-12-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
1996年9月24日 至 2016年9月24日
|
1996年9月24日 至 长期
|