序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 负责人变更 |
马超影 [退出]
|
王超 [新增]
|
2 | 2021-01-06 | 负责人变更 |
顾伟宁 [退出]
|
马超影 [新增]
|
3 | 2019-08-26 | 负责人变更 |
柏永庆 [退出]
|
顾伟宁 [新增]
|
4 | 2017-01-22 | 财务负责人 |
|
刘树新
|
5 | 2017-01-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘树新 备案手机:*****
|
6 | 2017-01-22 | 名称变更 |
中国银行股份有限公司秦皇岛市秦安街支行
|
中国银行股份有限公司秦皇岛市华山路支行
|
7 | 2017-01-22 | 经营场所变更 |
秦皇岛市海港区民族路56号
|
秦皇岛市经济技术开****区华山北路38号
|
8 | 2014-12-08 | 负责人变更 |
张峤 [退出]
|
柏永庆 [新增]
|