序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润置地(北京)股份有限公司 | 100% | 11000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
凌晓洁
|
|
2 |
谢骥
|
|
3 |
郭世清
|
|
4 |
唐山
|
|
5 |
陈钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):房地产开****及销售;物业管理服务;房屋租赁**
|
房地产开****及销售;物业管理服务;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王坚强
|
王坚强
|
3 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋智生俞建赵卓英
|
俞建赵卓英蒋智生
|
4 | 2019-01-22 | 章程备案 |
无
|
2019-01-22新章程
|
5 | 2017-11-28 | 章程备案 |
无
|
2017-11-13财务、清算及其他规定
|
6 | 2016-12-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-06股东、章程修正案
|
7 | 2016-12-12 | 投资人(股权)变更 |
北京华润曙光房地产开****有限公司; [退出]
|
华润置地(北京)股份有限公司; [新增]
|
8 | 2016-12-12 | 股东(****起人)认缴出资额 |
北京华润曙光房地产开****有限公司 出资 11000万人民币;
|
华润置地(北京)股份有限公司 出资 11000万人民币;
|
9 | 2016-07-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘远 备案手机:*****
|
10 | 2016-07-19 | 财务负责人 |
|
李东
|