序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨爱国 | 25万人民币 | |
2 | 李作阁 | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李作阁
|
|
2 |
杨爱国
|
|
3 |
齐洪君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-30 | 名称变更 |
秦皇岛市择程餐饮管理有限公司
|
秦皇岛众****企业管理咨询有限公司
|
2 | 2018-10-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-30公司名称变更
|
3 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄大维 [退出]
|
李作阁 [新增]
|
4 | 2018-08-28 | 法定代表人变更 |
黄大维
|
李作阁
|
5 | 2018-03-02 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
6 | 2018-03-02 | 法定代表人变更 |
李作阁
|
黄大维
|
7 | 2018-03-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-28注册资本
|
8 | 2018-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李作阁 [退出]
|
黄大维 [新增]
|
9 | 2018-03-02 | 其他事项备案 |
李作阁 出资 25万人民币;杨爱国 出资 25万人民币;
|
李作阁 出资 250万人民币;杨爱国 出资 250万人民币;
|