序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张帆 | 73.36% | 733.6万人民币 |
2 | 张银明 | 25.8% | 258万人民币 |
3 | 王维 | 0.84% | 8.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张帆
|
|
2 |
亓振国
|
|
3 |
黄春艳
|
|
4 |
张银明
|
|
5 |
李方
|
|
6 |
张冬滨
|
|
7 |
张国
|
|
8 |
李晨
|
|
9 |
刘强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司北京分公司
|
张帆 | 2018-11-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张帆
|
张帆张银明 [新增]亓振国 [新增]李方 [新增]黄春艳 [新增]
|
2 | 2017-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张羽 [退出]
|
刘强 [新增]李晨 [新增]张国 [新增]
|
3 | 2017-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张帆
|
张帆亓振国 [新增]张冬滨 [新增]
|
4 | 2017-01-25 | 经营范围变更 |
蜂蜜(分装)(全国工业产品生产许可证有效期至2016年11月28日)**
|
蜂蜜(分装);预包装食品销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-01-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
6 | 2017-01-25 | 名称变更 |
秦皇岛康正食品工业有限公司
|
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司
|
7 | 2017-01-25 | 监事备案 |
张羽 [退出]
|
刘强 [新增]李晨 [新增]张国 [新增]
|
8 | 2017-01-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
1998年6月26日 至 2028年6月25日
|
1998年6月26日 至 长期
|
9 | 2017-01-25 | 董事备案 |
张帆
|
张帆张银明 [新增]亓振国 [新增]李方 [新增]黄春艳 [新增]
|
10 | 2017-01-25 | 经理备案 |
张帆
|
张帆亓振国 [新增]张冬滨 [新增]
|