序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝宏
|
|
2 |
刘彦君
|
|
3 |
张士兆
|
|
4 |
陈鹰
|
|
5 |
董利君
|
|
6 |
张树江
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛市工业国有资产经营有限公司二分公司
|
吴凡 | 2018-04-24 |
2 |
秦皇岛市工业国有资产经营有限公司一分公司
|
宋秀安 | 2013-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈鹰张士兆郑云明 [退出]刘彦君董利君
|
张士兆董利君刘彦君陈鹰王宝宏 [新增]
|
2 | 2018-01-29 | 法定代表人变更 |
郑云明
|
王宝宏
|
3 | 2018-01-29 | 董事备案 |
陈鹰张士兆郑云明 [退出]刘彦君董利君
|
张士兆董利君刘彦君陈鹰王宝宏 [新增]
|
4 | 2016-10-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王莹 备案手机:*****
|
5 | 2016-10-18 | 财务负责人 |
|
刘正莉
|
6 | 2013-05-29 | 其他事项备案 |
对授权经营范围内的工业国有资产进行经营和管理*
|
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):对授权经营范围内的工业国有资产进行经营和管理;房屋租赁**
|
7 | 2012-09-14 | 经营期限 |
2002-09-17,2012-09-17
|
2002-09-17,2032-09-17
|
8 | 2011-08-30 | 法定代表人变更 |
李生
|
郑云明
|
9 | 2007-03-21 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:null,秦皇岛市财政局,10000.0,自然人股东:无,无,无
|
法人股东:,秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会,10000.0,自然人股东:无,无,无
|
10 | 2007-03-21 | 法定代表人变更 |
赵平
|
李生
|