序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨琳 | 90% | 90万人民币 |
2 | 何超英 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何超英
|
|
2 |
杨琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-24章程修正案备案**
|
2 | 2019-06-24 | 投资人(股权)变更 |
杨永雄 出资 10万人民币; [退出]杨琳 出资 90万人民币;
|
杨琳 出资 90万人民币;何超英 出资 10万人民币; [新增]
|
3 | 2019-06-24 | 法定代表人变更 |
杨永雄
|
何超英
|
4 | 2019-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨永雄 [退出]
|
何超英 [新增]
|
5 | 2018-10-23 | 投资人(股权)变更 |
廖贵标 出资 10万人民币; [退出]杨琳 出资 90万人民币;
|
杨永雄 出资 10万人民币; [新增]杨琳 出资 90万人民币;
|
6 | 2018-10-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2017-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖贵标 [退出]
|
杨永雄 [新增]
|
8 | 2017-01-26 | 法定代表人变更 |
廖贵标
|
杨永雄
|
9 | 2017-01-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-01-16章程修正案**
|
10 | 2017-01-26 | 经理备案 |
廖贵标 [退出]
|
杨永雄 [新增]
|