序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛开****区国有资产经营有限公司 | 100% | 76768.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李维良
|
|
2 |
王彦慧
|
|
3 |
孙跃峰
|
|
4 |
张子荣
|
|
5 |
刘建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-28 | 章程备案 |
无
|
2018-12-28章程
|
2 | 2018-12-13 | 经营范围变更 |
对港口项目的投资、开*******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
对港口项目的投资、开****;场地租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-26经营范围的变更
|
4 | 2017-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-20注册资本
|
5 | 2017-08-14 | 注册资本(金)变更 |
43768万人民币
|
76768.000000万人民币( + 75.39755% )
|
6 | 2017-08-14 | 投资人(股权)变更 |
秦皇岛开****区国有资产经营有限公司 出资 43768万人民币;
|
秦皇岛开****区国有资产经营有限公司 出资 76768( + 75.39755% )万人民币;
|
7 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于尧 [退出]
|
刘建 [新增]
|
8 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张政民 [退出]薛书君 [退出]
|
孙跃峰 [新增]王彦慧 [新增]李维良 [新增]
|
9 | 2017-03-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张鑫 备案手机:*****
|
10 | 2017-03-14 | 监事备案 |
于尧 [退出]
|
刘建 [新增]
|