序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 负责人变更 |
耿超 [退出]
|
常起凡 [新增]
|
2 | 2021-07-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
抚宁县大新寨镇一村
|
河北省秦皇岛市抚宁区大新寨镇二村
|
3 | 2021-07-19 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2016-09-28 | 负责人变更 |
李岩 [退出]
|
耿超 [新增]
|
5 | 2016-07-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨红杰 备案手机:*****
|
6 | 2016-07-14 | 负责人变更 |
孟海红 [退出]
|
李岩 [新增]
|
7 | 2016-07-14 | 财务负责人 |
|
王岩
|