序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉民 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉民
|
|
2 |
周文权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2018-06-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-25转股 变更监事
|
3 | 2018-06-25 | 投资人(股权)变更 |
刘玉民 出资 50万人民币;刘怀珍 出资 50万人民币; [退出]
|
刘玉民 出资 100.000000( + 100% )万人民币;
|
4 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉民
|
刘玉民
|
5 | 2018-04-09 | 联络员备案 |
备案手机:
|
黄静 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-09 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
7 | 2018-04-09 | 经营期限 |
2007年10月22日 至 2027年10月21日
|
2007年10月22日 至 2047年10月21日
|
8 | 2018-04-09 | 财务负责人 |
|
黄静 ***
|
9 | 2018-04-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-30章程修正案**
|
10 | 2018-04-09 | 投资人(股权)变更 |
刘玉民 出资 25万人民币;刘怀珍 出资 25万人民币;
|
刘玉民 出资 50( + 100% )万人民币;刘怀珍 出资 50( + 100% )万人民币;
|