序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡春华 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 周海 | 20% | 400.0万人民币 |
3 | 蔡通 | 20% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周海
|
|
2 |
蔡通
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-21公司章程 第一章 第一条;第四章 第七条
|
2 | 2017-06-21 | 投资人(股权)变更 |
蔡春华 出资 600万人民币;蔡通 出资 400万人民币;
|
蔡春华 出资 1200( + 100% )万人民币;蔡通 出资 400万人民币;周海 出资 400万人民币; [新增]
|
3 | 2017-06-21 | 注册资本(金)变更 |
1000万人民币
|
2000.000000万人民币( + 100% )
|
4 | 2016-09-21 | 名称变更 |
秦皇岛渴望食品有限公司
|
秦皇岛市渴望食品有限公司
|
5 | 2016-09-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-09-21公司章程 第二章 第三条
|
6 | 2016-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡春华 [退出]
|
周海 [新增]
|
7 | 2016-04-12 | 经理备案 |
蔡春华 [退出]
|
周海 [新增]
|
8 | 2016-04-12 | 董事备案 |
蔡春华 [退出]
|
周海 [新增]
|
9 | 2016-04-12 | 法定代表人变更 |
蔡春华
|
周海
|
10 | 2015-11-27 | 财务负责人 |
|
潘连富
|