序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿长娜 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 燕企旺 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
燕企旺
|
|
2 |
何泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 法定代表人变更 |
燕企旺
|
周志红
|
2 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何泉
|
何泉
|
3 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
燕企旺 [退出]
|
周志红 [新增]
|
4 | 2022-08-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-08章程第五章第十六条**
|
5 | 2021-11-26 | 投资人(股权)变更 |
燕企旺 出资 2000万人民币;
|
燕企旺 出资 200( - 90% )万人民币;耿长娜 出资 1800万人民币; [新增]
|
6 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何泉
|
何泉
|
7 | 2021-11-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2021-11-26 | 章程备案 |
无
|
2021-11-18公司新章程**
|
9 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
燕企旺
|
燕企旺
|
10 | 2019-10-16 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市卢龙县刘田各庄镇驼骆营村
|
河北省秦皇岛市卢龙县城迎宾路东侧行政中心北东方之珠小区21号楼3单元101室
|