序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱清国 | 90% | 900万人民币 |
2 | 朱永清 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱清国
|
|
2 |
王靖宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-26章程修正案**
|
2 | 2021-08-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
朱清国;朱永清;
|
朱清国;朱永清;
|
3 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
朱清国
|
朱清国
|
4 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱清国
|
朱清国
|
5 | 2019-09-12 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):房地产开****、销售;房屋租赁;物业管理**
|
房地产开****、销售;房屋租赁;物业管理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-10章程修正案**
|
7 | 2019-09-12 | 经营期限 |
2009年9月21日 至 2019年9月20日
|
2009年9月21日 至 2024年9月20日
|
8 | 2016-07-05 | 财务负责人 |
|
董洪波
|
9 | 2016-07-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈彩华 备案手机:*****
|