序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭长山 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 陈静 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭长山
|
|
2 |
陈静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘晓玲 备案手机:*****
|
2 | 2016-06-16 | 财务负责人 |
|
王玉英
|
3 | 2012-05-18 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,郭长山,240.0,***,王少东,60.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,郭长山,240.0,***,陈静,60.0
|
4 | 2012-05-18 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区港城大街75号
|
秦皇岛市海港区和平大街234号601室
|
5 | 2012-05-18 | 法定代表人变更 |
王少东
|
郭长山
|
6 | 2012-05-18 | 其他事项备案 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):玻璃及其制品、铝合金制品、钢材、木制品、建材、其他化工产品、五金交电、日用品、其他机械设备的销售;计算机软、硬件的技术开****及技术咨询;货物、技术的进出口**
|
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):玻璃及其制品、铝合金制品、钢材、木制品、建材、其他化工产品、五金产品、家庭用品、其他机械设备的销售;计算机软、硬件的技术开****及技术咨询**
|
7 | 2011-08-09 | 注册资本变更 |
50.0
|
300.0000( + 500% )
|
8 | 2011-08-09 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,郭长山,40.0,***,王少东,10.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,郭长山,240.0( + 500% ),***,王少东,60.0
|
9 | 2009-12-23 | 注册资本变更 |
50.0
|
50.0000
|
10 | 2009-12-23 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王少东,10.0,***,郭长山,40.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,郭长山,40.0( + 300% ),***,王少东,10.0
|