序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛市抚宁区国有资产监督管理委员会办公室 | 100% | 31000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹静宇
|
|
2 |
李英奇
|
|
3 |
薛金明
|
|
4 |
李宏达
|
|
5 |
闫春宇
|
|
6 |
赵岩
|
|
7 |
高一凡
|
|
8 |
宋凤至
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛市抚宁区绿源城乡建设投资有限公司留守营污水处理分公司
|
王秀娥 | 2013-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-26出资时间、出资方式
|
2 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹静宇薛金明李晓惠 [退出]
|
邹静宇李英奇 [新增]薛金明
|
3 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 |
邹静宇
|
李英奇
|
4 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹静宇 [退出]
|
李英奇 [新增]
|
5 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹静宇薛金明张一杰 [退出]
|
薛金明邹静宇李晓惠 [新增]
|
6 | 2019-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈莹斌 [退出]苗桂荣 [退出]郑奇峰 [退出]刘子健 [退出]贺冰洁 [退出]
|
高一凡 [新增]李宏达 [新增]赵岩 [新增]闫春宇 [新增]宋凤至 [新增]
|
7 | 2019-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓婷 [退出]王芳 [退出]邹静宇
|
薛金明 [新增]邹静宇张一杰 [新增]
|
8 | 2019-07-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
秦皇岛市抚宁区国有资产管理委员会办公室; [退出]
|
秦皇岛市抚宁区国有资产监督管理委员会办公室; [新增]
|
9 | 2019-07-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-19股东名称
|
10 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑奇峰 [退出]
|
邹静宇 [新增]
|