序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永泽 | 80% | 5240.0万人民币 |
2 | 李丽 | 20% | 1310.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永泽
|
|
2 |
丁会杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 法定代表人变更 |
李阔
|
王永泽
|
2 | 2022-07-19 | 投资人(股权)变更 |
李阔 出资 5240万人民币; [退出]李丽 出资 1310万人民币;
|
王永泽 出资 5240万人民币; [新增]李丽 出资 1310万人民币;
|
3 | 2022-07-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-12股东
|
4 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李阔 [退出]
|
王永泽 [新增]
|
5 | 2021-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-06住所
|
6 | 2021-06-16 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇东斜街北8号一楼
|
秦皇岛市抚宁区抚宁镇田各庄管区朱各庄村
|
7 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张树军 [退出]
|
丁会杰 [新增]
|
8 | 2020-12-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-22股东
|
9 | 2020-12-23 | 投资人(股权)变更 |
张树军 出资 5240万人民币; [退出]李丽 出资 1310万人民币;
|
李阔 出资 5240万人民币; [新增]李丽 出资 1310万人民币;
|
10 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
张志佳
|
李阔
|