序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪国良 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 陶苌君 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪汉卿
|
|
2 |
黄文杨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-15新章程**
|
2 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪国良 [退出]
|
倪汉卿 [新增]
|
3 | 2021-10-18 | 法定代表人变更 |
倪国良
|
倪汉卿
|
4 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶苌君 [退出]
|
黄文杨 [新增]
|
5 | 2021-03-29 | 经营期限 |
2011年5月13日 至 2021年5月12日
|
2011年5月13日 至 2023年5月12日
|
6 | 2021-03-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-26章程修正案**
|
7 | 2017-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏小艳 [退出]
|
陶苌君 [新增]
|
8 | 2017-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建新 [退出]
|
倪国良 [新增]
|
9 | 2017-01-12 | 法定代表人变更 |
王建新
|
倪国良
|
10 | 2017-01-12 | 股东(****起人)认缴出资额 |
王建新 出资 45万人民币;苏小艳 出资 5万人民币;
|
倪国良 出资 45.0000万人民币;陶苌君 出资 5.0000万人民币;
|