序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王庆陆 | 25% | 75.0万人民币 |
2 | 宋希东 | 25% | 75.0万人民币 |
3 | 肖淑红 | 25% | 75.0万人民币 |
4 | 许岚 | 25% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王庆陆
|
|
2 |
宋希东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 投资人(股权)变更 |
宋希东 出资 25万人民币;王庆陆 出资 25万人民币;
|
宋希东 出资 75.000000( + 200% )万人民币;王庆陆 出资 75.000000( + 200% )万人民币;许岚 出资 75.0万人民币; [新增]肖淑红 出资 75.0万人民币; [新增]
|
2 | 2022-05-31 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
300.000000万人民币( + 500% )
|
3 | 2022-05-31 | 章程备案 |
无
|
2022-05-25注册资本(增资)、股东
|
4 | 2020-07-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-31经营范围
|
5 | 2020-07-31 | 经营范围变更 |
葡萄酒及果酒制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
葡萄酒、果酒及其他酒制造、销售;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-10-17 | 地址变更 |
昌黎县城郊区犁湾河三村、饮马河东北
|
秦皇岛葡萄酒产业聚集区(昌黎)凤凰酒谷9号
|
7 | 2018-10-17 | 名称变更 |
昌黎燕山庄园葡萄酿酒有限公司
|
秦皇岛燕山庄园葡萄酿酒有限公司
|
8 | 2018-10-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-16公司名称、住所
|
9 | 2016-09-26 | 财务负责人 |
|
刘健君 ***
|
10 | 2016-09-26 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王庆陆 *** 备案手机:***
|