序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兴仁 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 龙昌军 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙昌军
|
|
2 |
李兴仁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-15 | 财务负责人 |
|
王春兰 ***
|
2 | 2015-10-15 | 联络员备案 |
|
李兴仁 ***
|
3 | 2015-10-15 | 章程修正案备案 |
|
; 2015-10-15公司章程修正案*
|
4 | 2015-10-15 | 地址变更 |
|
河北省秦皇岛市海港区玉龙湾5栋2-801号
|
5 | 2014-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李兴仁 [新增]
|
6 | 2014-08-13 | 投资人(股权)变更 |
|
李兴仁 出资 25( + 400% ) 万元人民币;龙昌军 出资 25( + 66.66667% ) 万元人民币;
|
7 | 2014-08-13 | 章程备案 |
|
2014-08-12新章程
|
8 | 2014-08-13 | 监事备案 |
|
李兴仁 [新增]
|
9 | 2013-08-07 | 地址变更 |
|
秦皇岛市海港区秦皇东大街311号
|