序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯丰 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 赵秋娟 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯丰
|
|
2 |
单淑云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-31 | 财务负责人 |
|
裴秋爽
|
2 | 2016-10-31 | 联络员备案 |
|
侯丰 备案手机:*****
|
3 | 2016-10-31 | 股东(****起人)认缴出资额 |
|
侯丰 出资 1800.0000万人民币;赵秋娟 出资 200万人民币;
|
4 | 2015-01-28 | 章程修正案备案 |
|
; 2015-01-28章程修正案备案;股权变更
|
5 | 2015-01-28 | 投资人(股权)变更 |
|
赵秋娟; [新增]侯丰;
|
6 | 2014-01-10 | 注册资本变更 |
|
2000.0000
|
7 | 2014-01-10 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,单淑云,200.0,***,侯丰,1800.0
|
8 | 2013-11-19 | 地址变更 |
|
秦皇岛市海港区北部工业区和月大街6号
|
9 | 2013-11-05 | 法定代表人变更 |
|
侯丰
|
10 | 2013-11-04 | 地址变更 |
|
秦皇岛市海港区北部工业区和月大街6号
|