序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘正忠 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘正忠
|
|
2 |
宋茹芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛正忠餐饮服务有限公司第一分公司
|
刘正忠 | 2018-06-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘柏妤 [退出]
|
宋茹芬 [新增]
|
2 | 2021-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋茹芬 [退出]
|
刘柏妤 [新增]
|
3 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘正伟 [退出]
|
宋茹芬 [新增]
|
4 | 2021-04-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-12章程修正案备案**
|
5 | 2021-04-15 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区友谊路78号
|
河北省秦皇岛市海港区金色未来商厦一层南侧
|
6 | 2018-05-16 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2018-05-16 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
8 | 2018-05-16 | 经营范围变更 |
正餐服务;餐饮企业管理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
正餐服务;餐饮企业管理;企业营销策划;会议及展览服务;食用农产品、预包装食品、厨房及卫生间用具、针纺织品、服装、鞋帽的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-05-16 | 投资人(股权)变更 |
刘正忠 出资 50万人民币;
|
刘正忠 出资 100.000000( + 100% )万人民币;
|