序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖任安 | 100% | 1010.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖任安
|
|
2 |
孟庆辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-22 | 章程备案 |
无
|
2019-11-22股东
|
2 | 2019-11-22 | 联络员备案 |
肖壮 *** 备案手机:***
|
肖任安 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖壮 [退出]
|
肖任安 [新增]
|
4 | 2019-11-22 | 投资人(股权)变更 |
肖壮 出资 1010万人民币; [退出]
|
肖任安 出资 1010.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2019-11-22 | 法定代表人变更 |
肖壮
|
肖任安
|
6 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李顺坡 [退出]
|
孟庆辉 [新增]
|
7 | 2018-11-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-11-07 | 投资人(股权)变更 |
李顺坡 出资 505万人民币; [退出]肖壮 出资 505万人民币;
|
肖壮 出资 1010( + 100% )万人民币;
|
9 | 2018-11-07 | 章程备案 |
无
|
2018-11-06股东、公司类型
|
10 | 2018-10-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-10经营范围
|