序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙军 | 70% | 182.0万人民币 |
2 | 武树杰 | 30% | 78.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙军
|
|
2 |
贾红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
武树杰
|
龙军
|
2 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武树杰 [退出]
|
龙军 [新增]
|
3 | 2019-09-29 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区迎宾路图书馆北侧
|
秦皇岛市海港区迎宾路48号
|
4 | 2019-09-29 | 法定代表人变更 |
龙军
|
武树杰
|
5 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙军 [退出]
|
武树杰 [新增]
|
6 | 2019-09-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-29章程修正案备案**
|
7 | 2019-09-29 | 经营期限 |
2009年12月14日 至 2019年12月13日
|
2009年12月14日 至 2059年12月13日
|
8 | 2017-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武树杰 [退出]
|
龙军 [新增]
|
9 | 2017-10-17 | 投资人(股权)变更 |
武树杰 出资 182万人民币;龙军 出资 78万人民币;
|
武树杰 出资 78( - 57.14286% )万人民币;龙军 出资 182( + 133.33333% )万人民币;
|
10 | 2017-10-17 | 董事备案 |
武树杰 [退出]
|
龙军 [新增]
|