序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北天粮餐饮管理集团有限公司 | 22.95万人民币 | |
2 | 刘金城 | 22.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘金城
|
|
2 |
郭可伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛鱼火肴餐饮有限公司第一分公司
|
王全保 | 2015-12-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯浩 [退出]
|
郭可伟 [新增]
|
2 | 2019-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2019-05-28 | 经营范围变更 |
正餐服务(不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2016年8月20日)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
正餐服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-10章程修正案**
|
5 | 2017-07-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘金城;河北天粮餐饮管理有限公司;
|
刘金城;河北天粮餐饮管理集团有限公司; [名称变更]
|
6 | 2016-12-02 | 住所变更 |
秦皇岛市海港区东环路阳光百度城商铺601号
|
河北省秦皇岛市海港区马坊街6号
|
7 | 2016-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-24章程修正案**
|
8 | 2016-12-02 | 注册资本(金)变更 |
5万人民币
|
50.0000万人民币( + 900% )
|
9 | 2016-12-02 | 财务负责人 |
|
王亚静
|
10 | 2016-12-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|