序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周佑兵 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周佑兵
|
|
2 |
李仕蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘明字 [退出]
|
李仕蓉 [新增]
|
2 | 2019-12-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-30住所
|
3 | 2019-12-30 | 地址变更 |
秦皇岛市经济技术开****区天成锦江苑一号楼二单元1401号
|
秦皇岛市经济技术开****区永定河道9号
|
4 | 2019-01-29 | 法定代表人变更 |
许建伟
|
周佑兵
|
5 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许建伟 [退出]
|
周佑兵 [新增]
|
6 | 2019-01-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-24经营范围
|
7 | 2019-01-24 | 经营范围变更 |
计算机软硬件的技术开****与销售;植物纤维秸秆制品、环保产品、饲料、机械设备、建材的销售;仓储服务;普通货物运输;设计、制作、代理、****布国内各类广告;商务信息咨询;市场营销策划**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机软硬件的技术开****与销售;植物纤维秸秆制品、环保产品、饲料、机械设备、建材的销售;仓储服务;普通货物运输;设计、制作、代理、****布国内各类广告;商务信息咨询;市场营销策划;货物及技术进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许建伟 [退出]
|
刘明字 [新增]
|
9 | 2018-12-05 | 法定代表人变更 |
周佑兵
|
许建伟
|
10 | 2018-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周佑兵 [退出]
|
许建伟 [新增]
|