序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋兴安 | 90% | 90万人民币 |
2 | 张守贤 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张守贤
|
|
2 |
宋兴安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-27 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):磁性材料及制品、金属材料、其他机械设备、电子产品、其他化工产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、密封材料、建材的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务及销售;食品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口**
|
磁性材料及制品、金属材料、其他机械设备、电子产品、其他化工产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、密封材料、建筑材料、包装材料、食品、玻璃、润滑油、日用品、纸制品、金属制品、通讯终端设备、电气设备、钢材、五金产品、汽车及汽车零配件、服装、鞋帽、家具、文化用品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务及销售;家用电器的销售及维修;室内外装饰装修工程的设计及施工;机械设备的维修及安装;仓储服务;包装服务;会议及展览服务;市场营销策划;货物及技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-10-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-26经营范围
|
3 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
李岳池
|
张守贤
|
4 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李岳池 [退出]
|
张守贤 [新增]
|
5 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张守贤 [退出]
|
宋兴安 [新增]
|
6 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋兴安 [退出]
|
张守贤 [新增]
|
7 | 2016-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨春英 [退出]
|
张守贤 [新增]
|
8 | 2016-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张守贤 [退出]
|
李岳池 [新增]
|
9 | 2016-04-19 | 监事备案 |
杨春英 [退出]
|
张守贤 [新增]
|
10 | 2016-04-19 | 财务负责人 |
|
杨姝博
|