序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恩力动力科技香港有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周长伟
|
|
2 |
LOO LUH SHYANG
|
|
3 |
Ian Joseph Solomon
|
|
4 |
Amar Babusha UMAP
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 法定代表人变更 |
曾杉
|
周长伟
|
2 | 2021-07-22 | 经理备案 |
无
|
周长伟 [新增]
|
3 | 2021-07-22 | 董事备案 |
Ian Joseph Solomon曾杉 [退出]LOO Luh Shyang
|
Ian Joseph SolomonLOO Luh Shyang周长伟 [新增]
|
4 | 2021-07-22 | 联络员备案 |
肖英娥 *** 备案手机:***
|
王璐 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-10-27 | 董事备案 |
陈汉丰 [退出]LOO Luh Shyang曾杉
|
LOO Luh Shyang曾杉Ian Joseph Solomon [新增]
|
6 | 2020-10-27 | 监事备案 |
Mcconnell [退出]Terence James [退出]
|
Amar Babusha Umap [新增]
|
7 | 2020-04-21 | 经营范围变更 |
遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)等空间信息技术的空间数据采集、处理和深加工,数字产品以及相关软件研****、制作、销售,空间信息的应用与咨询服务。
|
遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)等空间信息技术的空间数据采集、处理、提取及其数字产品开****、生产和销售,相关空间信息技术与软件研****与销售,空间信息技术的工程应用与咨询服务;建筑信息模型(BIM)技术与软件研****与销售及其工程应用与咨询服务;信息系统集成服务;货物及技术的进出口服务;工程勘察;检测服务;设备精准控制测量服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-04-21 | 董事备案 |
曾杉陈汉丰徐锦雄 [退出]
|
曾杉LOO Luh Shyang [新增]陈汉丰
|
9 | 2020-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-04-09 章程修正案
|
10 | 2018-05-08 | 董事备案 |
陈汉丰徐锦雄陈景华 [退出]曾杉
|
陈汉丰徐锦雄曾杉
|