序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李爽 | 34% | 170.0万人民币 |
2 | 夏忠涛 | 33% | 165.0万人民币 |
3 | 张立峰 | 33% | 165.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爽
|
|
2 |
夏忠涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-20 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市卢龙县城双龙尚府小区19#-321
|
河北省秦皇岛市卢龙县刘田各庄镇前下荆子村167号
|
2 | 2021-08-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-20章程第二章第四条**
|
3 | 2019-02-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
梁爽
|
李爽
|
5 | 2019-02-25 | 章程备案 |
无
|
2019-02-17公司新章程**
|
6 | 2019-02-25 | 投资人(股权)变更 |
梁爽 出资 50万人民币; [退出]
|
李爽 出资 170万人民币; [新增]张立峰 出资 165万人民币; [新增]夏忠涛 出资 165万人民币; [新增]
|
7 | 2019-02-25 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁爽 [退出]
|
李爽 [新增]
|
9 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王秀玲 [退出]
|
夏忠涛 [新增]
|
10 | 2018-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李爽 [退出]
|
王秀玲 [新增]
|