序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐善义 | 66% | 66.0万人民币 |
2 | 赵玉贵 | 34% | 34.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐善义
|
|
2 |
赵玉贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘瑞昌 [退出]
|
齐善义 [新增]
|
2 | 2018-12-05 | 投资人(股权)变更 |
刘瑞昌 出资 66万人民币; [退出]赵玉贵 出资 34万人民币;
|
齐善义 出资 66万人民币; [新增]赵玉贵 出资 34万人民币;
|
3 | 2018-12-05 | 章程备案 |
无
|
2018-12-05股东
|
4 | 2018-12-05 | 法定代表人变更 |
刘瑞昌
|
齐善义
|
5 | 2018-11-28 | 投资人(股权)变更 |
赵玉旺 出资 34万人民币; [退出]田立明 出资 66万人民币; [退出]
|
刘瑞昌 出资 66万人民币; [新增]赵玉贵 出资 34万人民币; [新增]
|
6 | 2018-11-28 | 法定代表人变更 |
田立明
|
刘瑞昌
|
7 | 2018-11-28 | 章程备案 |
无
|
2018-11-27股东
|
8 | 2018-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵玉旺 [退出]
|
赵玉贵 [新增]
|
9 | 2018-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田立明 [退出]
|
刘瑞昌 [新增]
|
10 | 2017-03-29 | 财务负责人 |
|
郭娟
|