序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 负责人变更 |
潘金旺 [退出]
|
李雪 [新增]
|
2 | 2017-11-09 | 负责人变更 |
张春辉 [退出]
|
潘金旺 [新增]
|
3 | 2017-01-04 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2017-01-04 | 名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司卢龙第一营销服务部
|
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司卢龙第一营销服务部
|
5 | 2017-01-04 | 隶属关系备案 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司
|
泰康人寿保险有限责任公司
|
6 | 2017-01-04 | 名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司卢龙第一营销服务部
|
泰康人寿保险有限责任公司河北秦皇岛卢龙第一营销服务部
|
7 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孟宝凤 备案手机:*****
|
8 | 2016-03-10 | 财务负责人 |
|
孙柏林
|
9 | 2015-05-07 | 名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司双望镇营销服务部
|
泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司卢龙第一营销服务部
|
10 | 2015-05-07 | 负责人变更 |
李帅 [退出]
|
张春辉 [新增]
|