序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 财务负责人 |
田洁 ***
|
黄晓曼 ***
|
2 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
邵志强 *** 备案手机:***
|
李近思 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-06-29 | 负责人变更 |
李剑 [退出]
|
王赟祥 [新增]
|
4 | 2020-03-12 | 负责人变更 |
王井 [退出]
|
李剑 [新增]
|
5 | 2017-09-15 | 负责人变更 |
王东
|
王井 [新增]
|
6 | 2015-11-03 | 联络员备案 |
|
邵志强
|
7 | 2015-11-03 | 经营范围变更 |
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(险种以许可证核准为准,有效期至2015年10月10日);提供保险箱服务;个人黄金买卖业务;代理开放式、封闭式基金销售业务;工程造价咨询服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务**
|
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;个人黄金买卖业务;代理开放式、封闭式基金销售业务;工程造价咨询服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务**
|
8 | 2015-11-03 | 财务负责人 |
|
田洁
|