序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛市燃气总公司 | 100% | 230.900000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 法定代表人变更 |
刘攀臣
|
马军
|
2 | 2019-01-21 | 法定代表人变更 |
左红全
|
刘攀臣
|
3 | 2018-01-10 | 经营范围变更 |
建材、油毯、未列入危险化学品名录的沥青、家俱、饲料、其他化工产品(危险化学品除外)、钢材的销售;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建材、油毯、未列入危险化学品名录的沥青、家俱、饲料、其他化工产品(危险化学品除外)、钢材的销售;房屋租赁、场地租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-15 | 经营范围变更 |
煤炭零售;焦炭、建材、油毯、未列入危险化学品名录的沥青、家俱、饲料、其他化工产品、钢材的销售;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建材、油毯、未列入危险化学品名录的沥青、家俱、饲料、其他化工产品(危险化学品除外)、钢材的销售;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-10-19 | 经营范围变更 |
主营:许可经营项目:煤炭零售(煤炭经营资格证有效期至2016年05月26日)**一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):焦炭、建材、油毯、未列入危险化学品名录的沥青、家俱、饲料、其他化工产品、钢材的销售**
|
煤炭零售;焦炭、建材、油毯、未列入危险化学品名录的沥青、家俱、饲料、其他化工产品、钢材的销售;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-10-19 | 财务负责人 |
|
于智君
|
7 | 2016-10-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
左红全 备案手机:*****
|
8 | 2014-06-19 | 法定代表人变更 |
张卫国
|
左红全
|