序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 负责人变更 |
王杰 [退出]
|
任敬湛 [新增]
|
2 | 2019-12-18 | 负责人变更 |
胡水净 [退出]
|
王杰 [新增]
|
3 | 2016-10-26 | 负责人变更 |
钱冰 [退出]
|
胡水净 [新增]
|
4 | 2016-04-08 | 财务负责人 |
|
胡颖
|
5 | 2016-04-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙明晨 备案手机:*****
|
6 | 2015-01-08 | 经营场所变更 |
秦皇岛市海港区文化北路307号
|
秦皇岛市海港区文化路362号
|