序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 负责人变更 |
王立祥 [退出]
|
任世东 [新增]
|
2 | 2020-03-27 | 负责人变更 |
刘立军 [退出]
|
王立祥 [新增]
|
3 | 2018-11-30 | 负责人变更 |
黄纯辉 [退出]
|
刘立军 [新增]
|
4 | 2016-01-14 | 负责人变更 |
冯玉权 [退出]
|
黄纯辉 [新增]
|
5 | 2016-01-14 | 财务负责人 |
|
王静
|
6 | 2016-01-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘培远 备案手机:*****
|