序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯学敏 | 55% | 110.0万人民币 |
2 | 孙伟丰 | 40% | 80.0万人民币 |
3 | 郑丽娟 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙伟丰
|
|
2 |
侯学敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-04章程修正案备案**
|
2 | 2021-08-23 | 经营范围变更 |
房地产价格评估;资产评估;土地评估;接受房屋征收部门委托从事房屋征收拆迁服务;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产价格评估;接受房屋征收部门委托从事房屋征收拆迁服务;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-06-11 | 经营范围变更 |
按建设部核****资质证书从事:房地产价格评估**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产价格评估;资产评估;土地评估;接受房屋征收部门委托从事房屋征收拆迁服务;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-06-11 | 财务负责人 |
何建华 ***
|
李宁 ***
|
5 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
何建华 *** 备案手机:***
|
李宁 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-06-11 | 名称变更 |
秦皇岛中之正房地产评估有限公司
|
秦皇岛大信中之正房地产资产评估有限公司
|
7 | 2021-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-04章程修正案备案**
|
8 | 2020-11-05 | 经营范围变更 |
按建设部核****资质证书从事:房地产价格评估*
|
按建设部核****资质证书从事:房地产价格评估**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2020-11-05 | 投资人(股权)变更 |
李丽 出资 60万人民币; [退出]孙伟丰 出资 80万人民币;李平 出资 60万人民币; [退出]
|
侯学敏 出资 110万人民币; [新增]孙伟丰 出资 80万人民币;郑丽娟 出资 10万人民币; [新增]
|
10 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李丽 [退出]
|
侯学敏 [新增]
|