序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春芳 | 100.0万人民币 | |
2 | 肖兵 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖兵
|
|
2 |
王春芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 法定代表人变更 |
王春芳
|
肖兵
|
2 | 2021-08-05 | 投资人(股权)变更 |
王春芳 出资 90万人民币;王春刚 出资 10万人民币; [退出]
|
王春芳 出资 90万人民币;肖兵 出资 10万人民币; [新增]
|
3 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王春刚 [退出]
|
王春芳 [新增]
|
4 | 2021-08-05 | 章程备案 |
无
|
2021-08-03章程修正案
|
5 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王春芳 [退出]
|
肖兵 [新增]
|
6 | 2019-05-15 | 法定代表人变更 |
肖兵
|
王春芳
|
7 | 2019-05-15 | 联络员备案 |
肖兵 *** 备案手机:***
|
王春芳 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王春芳 [退出]
|
王春刚 [新增]
|
9 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖兵 [退出]
|
王春芳 [新增]
|
10 | 2019-03-13 | 投资人(股权)变更 |
王春芳 出资 100万人民币;
|
王春芳 出资 90( - 10% )万人民币;王春刚 出资 10万人民币; [新增]
|