序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许敬国 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许敬国
|
|
2 |
姜红红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王志平 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-16 | 经营期限 |
2010年6月24日 至 2020年6月23日
|
2010年6月24日 至 长期
|
3 | 2020-06-16 | 财务负责人 |
|
邵秋波 ***
|
4 | 2020-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-10第七章第十六条营业期限。
|