序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔秋霞 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔秋霞
|
|
2 |
连芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔秋霞 [退出]
|
连芳 [新增]
|
2 | 2016-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨旭 [退出]
|
崔秋霞 [新增]
|
3 | 2016-05-20 | 投资人(股权)变更 |
杨旭; [退出]崔秋霞;
|
崔秋霞;
|
4 | 2016-05-20 | 经理备案 |
杨旭 [退出]
|
崔秋霞 [新增]
|
5 | 2016-05-20 | 监事备案 |
崔秋霞 [退出]
|
连芳 [新增]
|
6 | 2016-05-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年5月18日 至 2017年5月17日
|
2007年5月18日 至 2027年5月17日
|
7 | 2016-05-20 | 董事备案 |
杨旭 [退出]
|
崔秋霞 [新增]
|
8 | 2016-05-20 | 财务负责人 |
|
连莲
|
9 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
崔秋霞 备案手机:*****
|
10 | 2016-05-20 | 法定代表人变更 |
杨旭
|
崔秋霞
|