序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴秀明 | 50.8% | 15.24万人民币 |
2 | 李宏宇 | 49.2% | 14.76万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宏宇
|
|
2 |
张国庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区秦皇东大街166号金工环岛商办楼607室
|
河北省秦皇岛市海港区汤河东岸小区16栋2-2203
|
2 | 2021-12-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-07章程修正案备案**
|
3 | 2018-02-27 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街180号
|
秦皇岛市海港区秦皇东大街166号金工环岛商办楼607室
|
4 | 2018-02-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-27章程修正案**
|
5 | 2018-02-27 | 经营期限 |
2005年3月22日 至 2025年3月21日
|
2005年3月22日 至 2055年3月21日
|
6 | 2016-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚春玉 [退出]
|
张国庆 [新增]
|
7 | 2016-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张福利 [退出]
|
李宏宇 [新增]
|
8 | 2016-03-03 | 经营范围变更 |
国内旅游、入境旅游和出境旅游;会议及展览服务;企业形象策划;代售车、船、机票、景点门票**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游和入境旅游业务;会议及展览服务;企业形象策划;代售车、船、机票、景点门票**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-03-03 | 财务负责人 |
|
陈学涛
|
10 | 2016-03-03 | 监事备案 |
姚春玉 [退出]
|
张国庆 [新增]
|