序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷金梅 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 牟洪国 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵栋
|
|
2 |
谷金梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛百邦餐饮管理有限公司第四分公司
|
谷金梅 | 2020-07-06 |
2 |
秦皇岛百邦餐饮管理有限公司第三分公司
|
谷金梅 | 2019-12-26 |
3 |
秦皇岛百邦餐饮管理有限公司第二分公司
|
谷金梅 | 2017-08-17 |
4 |
秦皇岛百邦餐饮管理有限公司第一分公司
|
李少杰 | 2017-06-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 投资人(股权)变更 |
董春明 出资 200万人民币; [退出]张艳秋 出资 300万人民币; [退出]
|
牟洪国 出资 200.000000万人民币; [新增]谷金梅 出资 300.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2022-07-19 | 章程备案 |
无
|
2022-07-18经营范围
|
3 | 2022-07-19 | 法定代表人变更 |
李凤梅
|
邵栋
|
4 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李典洪 [退出]
|
谷金梅 [新增]
|
5 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李凤梅 [退出]
|
邵栋 [新增]
|
6 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董春明 [退出]
|
李典洪 [新增]
|
7 | 2020-05-11 | 章程备案 |
无
|
2020-05-11股东
|
8 | 2020-05-11 | 投资人(股权)变更 |
李少杰 出资 200万人民币; [退出]张艳秋 出资 300万人民币;
|
董春明 出资 200万人民币; [新增]张艳秋 出资 300万人民币;
|
9 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔文静 [退出]
|
董春明 [新增]
|
10 | 2020-01-07 | 章程备案 |
无
|
2020-01-03股东
|