序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏树春 | 84% | 2100.0万人民币 |
2 | 孙卫华 | 16% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢树明
|
|
2 |
孙卫华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛市物贸物资配送有限公司第一分公司
|
钱毅 | 2003-06-11 |
2 |
秦皇岛市物贸物资配送有限公司现代信息技术传播分公司
|
齐笑天 | 2002-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-13 | 投资人(股权)变更 |
李忠玉 出资 2100万人民币; [退出]孙卫华 出资 400万人民币;
|
魏树春 出资 2100.000000万人民币; [新增]孙卫华 出资 400万人民币;
|
2 | 2017-12-13 | 经营范围变更 |
许可经营项目:煤炭批****(煤炭经营资格证有效期至2016年05月26日)**一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):货物进出口;矿石、矿粉、其他机械设备、钢材、建材、电子产品,其他化工产品、渣油、五金产品、家庭用品、针纺织品的销售**
|
货物进出口;矿石、矿粉、其他机械设备、钢材、建材、电子产品,其他化工产品、渣油、五金产品、家庭用品、针纺织品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-12股东 经营范围
|
4 | 2016-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李忠玉 [退出]
|
邢树明 [新增]
|
5 | 2016-01-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李忠玉 备案手机:*****
|
6 | 2016-01-21 | 财务负责人 |
|
郑芳
|
7 | 2016-01-21 | 法定代表人变更 |
李忠玉
|
邢树明
|
8 | 2016-01-21 | 董事备案 |
李忠玉 [退出]
|
邢树明 [新增]
|
9 | 2016-01-21 | 经理备案 |
李忠玉 [退出]
|
邢树明 [新增]
|
10 | 2013-08-29 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王翠铃,800.0,***,郑芳,1300.0,***,王会玲,400.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,孙卫华,400.0( - 50% ),***,李忠玉,2100.0
|