序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王福生 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 孙德文 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙德文
|
|
2 |
王福生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-20 | 住所变更 |
秦皇岛市海港区和苑小区8栋1单元602号
|
河北省秦皇岛市海港区和苑小区8栋1单元603号
|
2 | 2017-04-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-04-18章程修正案**
|
3 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安雪松 [退出]
|
孙德文 [新增]
|
4 | 2017-04-12 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):煤炭、焦炭、建材、钢材、其他化工产品、五金交电、电子产品、其他机械设备的销售;煤炭信息咨询**
|
煤炭(禁煤区、禁燃区内禁止储煤、销煤)、焦炭、建材、钢材、其他化工产品(危险化学品除外)、五金交电、电子产品、其他机械设备的销售;煤炭信息咨询;普通货运**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-04-12 | 投资人(股权)变更 |
安雪松 出资 25万人民币; [退出]王福生 出资 475万人民币;
|
孙德文 出资 25万人民币; [新增]王福生 出资 475.0000万人民币;
|
6 | 2017-04-12 | 章程备案 |
无
|
2017-03-27新章程
|
7 | 2017-04-12 | 经理备案 |
安雪松 [退出]
|
孙德文 [新增]
|
8 | 2017-04-12 | 住所变更 |
秦皇岛市海港区河北大街中段146号金原国际商务大厦14层C05号
|
秦皇岛市海港区和苑小区8栋1单元602号
|
9 | 2017-04-12 | 财务负责人 |
|
阎晓曼
|
10 | 2017-04-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙德文 备案手机:*****
|